Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Binavne: AURA El-handel A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Navne: AURA Elhandel A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Navne: AURA EL-HANDEL A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-10-31 tilføjes Legale ejere: AURA A/S (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-10-31 fjernes Legale ejere: AURA ENERGI A.M.B.A. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening, af direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Höegh Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Bestyrelse: Claus Ørnbjerg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Vedtægter: 2022-08-24 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Bestyrelse: Henning Kruse (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-12-15 fjernes Bestyrelse: Lars Lægaard Broni (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Mette Marie Ostenfeld (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-03 fjernes Direktion: Carsten Höegh Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-23 fjernes Binavne: AURA E-Mobility A/S (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-20 tilføjes Vedtægter: 2020-11-20 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-05-20 tilføjes Binavne: AURA E-Mobility A/S (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-05-19 fjernes Binavne: LOKALENERGI FORSYNING A/S (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med energi samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Vedtægter: 2020-05-18 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Direktion: Carsten Höegh Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-06-17 fjernes Direktion: Thorkild Videbæk (direktør) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Thorkild Videbæk (direktør) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Flemming Høj Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med el-handel samt anden virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-12 tilføjes Bestyrelse: Allan Werk (formand) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-01-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Aae Christiansen (formand) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-11 fjernes Bestyrelse: Allan Werk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-12 tilføjes Vedtægter: 2017-01-12 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-09 tilføjes Bestyrelse: Carsten Aae Christiansen (formand) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-01-23 fjernes Bestyrelse: Christian Peter Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: aura@aura.dk (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeskovvej 55, 8464 Galten (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 178-180, 8260 Viby J (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med el-handel samt virksomhed, som har tilknytning til energiforsyningen. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2014-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening, af direktøren eller formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2014-11-05 tilføjes Vedtægter: 2014-11-05 (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2014-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Peter Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 fjernes Bestyrelse: Carsten Aae Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 tilføjes Direktion: Flemming Høj Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 fjernes Direktion: Erik Gudbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 tilføjes Legale ejere: AURA ENERGI A.M.B.A. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2014-05-28 tilføjes Navne: AURA EL-HANDEL A/S (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2014-05-27 fjernes Navne: LOKALENERGI FORSYNING A/S (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2014-05-28 fjernes Binavne: AURA EL-HANDEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Bestyrelse: Carsten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-02 tilføjes Bestyrelse: Rolf Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-02 fjernes Bestyrelse: Flemming Hvejsel Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-20 tilføjes Bestyrelse: Carsten Aae Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-20 fjernes Bestyrelse: Kurt Erik Rønne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2008-05-08 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 fjernes Bestyrelse: Jens Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2006-05-02 fjernes Bestyrelse: Ejgil Winther Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: ve@vibyelvaerk.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-04 tilføjes Bestyrelse: Ejgil Winther Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-04 fjernes Bestyrelse: Mogens Otto Knuth Danielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-04 tilføjes Direktion: Erik Gudbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-04 fjernes Direktion: Anker Løndal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 8.615.582,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Navne: LOKALENERGI FORSYNING A/S (offentliggjort 2014-05-28)
Den 2002-06-03 fjernes Navne: VIBRA-EL A/S (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2002-06-04 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-22 tilføjes Bestyrelse: Ove Gamborg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-05-22 fjernes Bestyrelse: Søren Larsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ve@vibyelvaerk.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 178-180, 8260 Viby J (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2000-06-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Larsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-27 tilføjes Binavne: AURA EL-HANDEL A/S, LOKALENERGI FORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Direktion: Anker Løndal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Navne: VIBRA-EL A/S (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Stiftere: AURA EL-NET VE A/S, AURA EL-NET BE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)