Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Lyng | 01.12.2000 | 08.12.2005 | direktion |
Søren Tranberg Opstrup | 01.12.2000 | 05.10.2001 | direktion |
Klaus Søgaard | 11.08.2000 | 01.12.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Søgaard | 11.08.2000 | 01.12.2000 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 11.08.2000 | 01.12.2000 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 11.08.2000 | 01.12.2000 | formand |