Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddehaven 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Bestyrelse: Gitte Ravn (formand) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Direktion: Henrik Ravn (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-03 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Legale ejere: Henrik Ravn (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Navne: CARIT A/S (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Stiftere: Henrik Ravn (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2011-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier, obligationer samt lignende finansielle instrumenter og beskæftige sig med konsulentopgaver og lignende aktiviteter, som bestyrelsen måtte beslutte i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddehaven 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2008-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 44, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-27 tilføjes Bestyrelse: Christina Graaskov Ravn (næstformand) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2008-05-27 fjernes Bestyrelse: Elo Brokopp (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 44, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-03 tilføjes Bestyrelse: Elo Brokopp (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 tilføjes Direktion: Henrik Ravn (direktion) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-03 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Legale ejere: Henrik Ravn (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Navne: CARIT A/S (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 tilføjes Stiftere: Henrik Ravn (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2000-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)