Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevænget 22, 8450 Hammel (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Direktion: Henning Vittrup (direktion) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-21 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Legale ejere: Henning Vittrup (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Navne: HENNING VITTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Stiftere: Henning Vittrup (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, handel, service og financiering samt i øvrigt en hvilken form for virksomhed, direktionen måtte beslutte (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Stig Hansen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevænget 22, 8450 Hammel (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2011-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjarkevej 4, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-01-15 tilføjes Revisor: Stig Hansen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkevej 4, 8464 Galten (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjarkevej 4, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkevej 4, 8464 Galten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-21 tilføjes Direktion: Henning Vittrup (direktion) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-21 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Legale ejere: Henning Vittrup (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Navne: HENNING VITTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-21 tilføjes Stiftere: Henning Vittrup (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2000-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-08)