Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Direktion: Jens Rytter Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-12 fjernes Direktion: Kjeld Werner Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2000-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND I. (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2002-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND II. (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2003-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND III. (offentliggjort 2003-07-02)
Den 2003-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND IV. (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2004-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND V. (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2006-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND VI. (offentliggjort 2006-10-09)
Den 2012-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND VII. (offentliggjort 2012-07-24)
Den 2014-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HYDROVIND VIII. (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2016-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Hydrosol. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2017-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hydro Sol ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: LARSEN IN-VESTERVANG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 12-16, 9530 Støvring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 12-16, 9530 Støvring (offentliggjort 2002-10-10)
Den 2002-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kirkevej 12-16, 9530 Støvring (offentliggjort 2002-10-10)
Den 2002-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kirkevej 12-16, 9530 Støvring (offentliggjort 2000-09-26)
Den 2001-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-11 tilføjes Navne: HYDROVIND, STØVRING ApS (offentliggjort 2001-02-09)
Den 2001-01-10 fjernes Navne: HYDROVIND ApS (offentliggjort 2000-09-26)
Den 2001-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2001-01-11 tilføjes Vedtægter: 2001-01-11 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2000-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kirkevej 12-16, 9530 Støvring (offentliggjort 2000-09-26)
Den 2000-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 tilføjes Direktion: Kjeld Werner Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2000-09-15 fjernes Direktion: Per Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Legale ejere: Kjeld Werner Jensen, Jan Werner Jensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Navne: HYDROVIND ApS (offentliggjort 2000-09-26)
Den 2000-09-14 fjernes Navne: AHJ NR. 102 ApS (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-09-15 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Werner Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 tilføjes Direktion: Per Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Navne: AHJ NR. 102 ApS (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-07-05 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Stiftere: Advokataktieselskabet Anders Hjulmand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)