Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Ullmann Eenholt | 06.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jim Krister Angantyr Gustafsson | 05.05.2021 | 06.09.2023 | direktør |
Torgeir Lie Storberget | 22.12.2020 | 05.05.2021 | direktør |
Mattias Ullsten | 13.10.2019 | 22.12.2020 | adm. dir |
Jan Thorlund Parner | 26.03.2019 | 13.10.2019 | adm. dir |
Ossian Thorbjørn Olén Nilsson | 15.08.2018 | 26.03.2019 | adm. dir |
Nikolaj Klein | 16.01.2015 | 15.08.2018 | adm. dir |
Gustav Emil Møgelvang Lange | 01.12.2013 | 16.01.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magnus Karlberg | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jimmi Gunnar Piérre Brink | 13.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Bentzer | 15.08.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sara Nilsson | 15.08.2018 | 13.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kruse Petersen | 01.04.2016 | 15.08.2018 | formand |
Lars Christian Bentzer | 01.04.2016 | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Klein | 03.09.2015 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ossian Thorbjørn Olén Nilsson | 16.01.2015 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Bentzer | 10.09.2014 | 31.03.2016 | formand |
Gustav Emil Møgelvang Lange | 10.09.2014 | 03.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Klein | 10.09.2014 | 16.01.2015 | næstformand |
Karl Anders Melin | 01.12.2013 | 15.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mattias John Axel Ullsten | 01.12.2013 | 10.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johan Freddie Cristvall | 01.12.2013 | 10.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jimmi Gunnar Piérre Brink | 01.12.2013 | 10.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johan Peter Malmberg | 01.12.2013 | 10.09.2014 | formand |