Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Kapital | Binavne | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-23 tilføjes Bestyrelse: Laila Lindemark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-10-30 fjernes Bestyrelse: Jens Tøttrup Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-13 tilføjes Bestyrelse: Laila Gyldenhøj Jakobsen (formand) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (formand) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-17 tilføjes Hjemmeside: www.livsvaerk-fonden.org (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@livsvaerkfonden.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-06-30 tilføjes Binavne: Fonden Kong Christian den IX's Børnehjem (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Tøttrup Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2021-05-04 fjernes Bestyrelse: Birgitte Ellen Merete Lippmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-10-22 tilføjes Vedtægter: 2020-10-22 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Mortensen (næstformand) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-03-20 fjernes Bestyrelse: Lars Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-04-16 tilføjes Binavne: LIVSVÆRK-fonden (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-08 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Ellen Merete Lippmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2015-09-08 fjernes Bestyrelse: Kirsten A Rogvi (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-09-02)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2013-06-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Kejlhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Ebbe Wendt Lorenzen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: John Edgar Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-24 tilføjes Bestyrelse: Leif Bjørnskov-Bartholdy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-24 fjernes Bestyrelse: Margot Foss Krarup Lieberkind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Bestyrelse: Simon Agge Drigsdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-29 fjernes Bestyrelse: Carina Wøhlk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-23 tilføjes Bestyrelse: Idamarie Leth Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-23 fjernes Bestyrelse: Hanne Gyldenhøj Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-24 tilføjes Bestyrelse: Carina Wøhlk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-24 fjernes Bestyrelse: Laila Haugaard Ditlev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-22 tilføjes Bestyrelse: Kirsten A Rogvi (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 tilføjes Bestyrelse: Margot Foss Krarup Lieberkind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-25 fjernes Bestyrelse: Johannes Morre Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kejlhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-27 fjernes Bestyrelse: Ole Ravn Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Bestyrelse: Laila Haugaard Ditlev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Hjardem (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-29 fjernes Bestyrelse: Hans Clorius Raahauge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-01 fjernes Bestyrelse: Erik Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-20 tilføjes Bestyrelse: Johannes Morre Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Ravn Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-27 tilføjes Bestyrelse: Gyrite Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-27 fjernes Bestyrelse: Helge Øyvind Lundblad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2000-07-07 tilføjes Bestyrelse: Helge Øyvind Lundblad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-07 tilføjes Binavne: KRISTELIG FOND TIL BISTAND FOR BØRN OG UNGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Direktion: John Edgar Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-07 tilføjes Formål: Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at udføre et socialpædagogisk arbejde for børn og unge ud fra et kristent menneskesyn. Fonden kan endvidere arbejde for at løse sociale og helbredsmæssige problemer og opgaver både til støtte for børn og unge men også til støtte for andre samfundsgrupper ligeledes ud fra et kristent menneskesyn. Fonden kan også samarbejde med og yde økonomisk støtte og anden bistand til organisationer, institutioner, foreninger, selskaber enkeltpersoner og aktiviteter indenfor rammerne af formålet. Fondens virksomhed indenfor rammerne af formålet omfatter bl.a. - men er ikke begrænset til - følgende virksomhed: at købe, sælge, opføre, leje og istandsætte fast ejendom, samt udleje eller på anden måde stille sådan fast ejendom til rådighed for børn og unge, andre samfundsgrupper samt for organisationer, institutioner, foreninger, selskaber, og enkeltpersoner, at drive egne institutioner, herunder også uddannelsesinstitutioner, at udføre forretnigsføreropgaver for andre, at drive, støtte eller på anden måde deltage i forskning, udvikling og undervisning indenfor områder omfattet af formålet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Navne: KFBU-FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-07-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2000-07-07 tilføjes Vedtægter: 2000-07-07 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2000-09-25)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)