Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-13 fjernes Bestyrelse: Timothy Thomas Tevens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Direktion: Per Bjerring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-13 fjernes Navne: UNIVEYOR ELECTRONIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-13 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@univeyor.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2004-05-28 tilføjes Bestyrelse: Palle Johannes Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 fjernes Bestyrelse: Robert Lipsey Montgomery Jr (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Direktion: Per Bjerring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Direktion: Lorens Peter Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@univeyor.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 9510 Arden (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 11, 9500 Hobro (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, ingeniørvirksomhed samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 tilføjes Vedtægter: 2001-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-30 tilføjes Direktion: Lorens Peter Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-30 fjernes Direktion: Kim Ivan Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 11, 9500 Hobro (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-04 tilføjes Bestyrelse: Robert Lipsey Montgomery Jr (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Direktion: Kim Ivan Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Navne: UNIVEYOR ELECTRONIC A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-03 fjernes Navne: ABN NR. 417 ApS (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2001-01-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2001-01-03 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2001-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-07 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Navne: ABN NR. 417 ApS (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-08-07 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)