Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Shane Paladin | 07.07.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Christian Sørensen | 16.02.2022 | 01.03.2023 | direktør |
Amit Patel | 07.07.2021 | 16.02.2022 | direktør |
Morten Ersbøll Ebbesen | 18.02.2004 | 07.07.2021 | adm. dir |
Niels Ebbe Ebbesen | 06.12.2000 | 01.10.2003 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.2000 | 06.12.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Jonas Fredrik Näslund | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Robert Scott Jones | 12.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tranholm Frederiksen | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Judith Michelle Williams | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
James Lewis Norwood | 08.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Ernst Torsøe | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Marc Hübbe | 27.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Ersbøll Ebbesen | 11.08.2021 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jonas Fredrik Näslund | 27.11.2020 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
James Robert Howard Jr. | 30.10.2020 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jess Ørgaard Libak Tropp | 30.10.2020 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jonas Fredrik Näslund | 30.10.2020 | 26.11.2020 | formand |
Jesper Tranholm Frederiksen | 21.08.2019 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brendan Thomas Bank | 07.05.2019 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alan Charles Wade | 04.05.2017 | 03.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anthony Clifford Clavel | 17.12.2015 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Kornelis Jan Sikkens | 17.12.2015 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ebbe Ebbesen | 10.06.2013 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lenander Jensen | 10.06.2013 | 30.10.2020 | formand |
Henrik Jung Laursen | 14.03.2013 | 10.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Sølling | 01.07.2011 | 21.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Holger Harvey Hansen | 01.07.2011 | 14.03.2013 | formand |
Charlotte Tuxøe | 01.01.2010 | 24.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ersbøll Ebbesen | 19.04.2007 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Jarlbæk | 08.12.2005 | 19.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Juul Møller | 01.07.2004 | 01.07.2011 | formand |
Kim Arthur Hueg | 01.07.2004 | 10.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Michael Sølling | 18.02.2004 | 10.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
John Heebøll | 18.02.2004 | 01.07.2004 | formand |
Morten Ersbøll Ebbesen | 30.09.2003 | 25.04.2006 | bestyrelsesmedlem |