Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-11-02 fjernes Binavne: GREEN DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 3, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Direktion: Uzma-Naz Elahi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Navne: SEVEN STAR'S ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Revisor: Revisionskontoret H.I.R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 3, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 3, 2200 København N (offentliggjort 2001-06-18)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Torv 3, 2200 København N (offentliggjort 2001-06-18)
Den 2001-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-31 tilføjes Direktion: Uzma-Naz Elahi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Nasim Sharif Raja (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning indenfor reklame og marketing. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Vedtægter: 2001-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-22 tilføjes Direktion: Nasim Sharif Raja (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Navne: SEVEN STAR'S ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 fjernes Navne: VICH 6008 ApS (offentliggjort 2000-08-07)
Den 2000-12-22 tilføjes Revisor: Revisionskontoret H.I.R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Binavne: GREEN DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: VICH 6008 ApS (offentliggjort 2000-08-07)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)