Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Kastberg Christensen | 04.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marie-Louise Kastberg Christensen | 01.08.2018 | formand |
Christian Kastberg Christensen | 01.08.2018 | næstformand |
Charles Kastberg Christensen | 09.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Kalstrup | 04.07.2013 | 01.08.2018 | formand |
Marie-Louise Kastberg Christensen | 04.07.2013 | 31.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Fenger Ellekrog | 09.01.2013 | 04.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Haugaard | 09.01.2013 | 04.07.2013 | formand |