Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Simani Holding ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Henning Møller (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Hulegaard Skov (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Direktion: Henning Møller (direktion) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Simani Holding ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Flemming Hulegaard Skov (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egehovedvej 4, 5960 Marstal (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 5960 Marstal (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: FHSboligudlejning@gmail.com (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: Fs@aeroehotel.dk (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Fs@aeroehotel.dk (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: Simani Holding ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: Flemming Hulegaard Skov (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Flemming Hulegaard Skov (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: Flemming Hulegaard Skov (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: Flemming Hulegaard Skov, Nick Hulegaard Brammer (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Direktion: Nick Hulegaard Brammer (direktion) (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-31 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2014-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2013-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 5960 Marstal (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2013-12-12 tilføjes Direktion: Nick Hulegaard Brammer (direktion) (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2013-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhed indenfor ejerskab og drift af motionscentre. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Legale ejere: Flemming Hulegaard Skov, Nick Hulegaard Brammer, Henning Møller (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-12-12 tilføjes Navne: FITNESS ÆRØ AF 12/12 2013 ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Stiftere: Nick Hulegaard Brammer, Henning Møller, Flemming Hulegaard Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af direktørerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Vedtægter: 2013-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-12)
Den 2013-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)