Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødhøj 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-13 fjernes Direktion: Wladimir Worobiow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-13 fjernes Navne: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENT COMPANY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Stiftere: Vladimir Soukhonossenko, Peter Reimesch Koefoed, Oxana Sergueeva (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødhøj 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Wladimir Worobiow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings- samt finansierings- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENT COMPANY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: Vladimir Soukhonossenko, Peter Reimesch Koefoed, Oxana Sergueeva (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Vedtægter: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)