Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-13 fjernes Binavne: OMENTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 181, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-11 fjernes Direktion: Martin Wendelboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-11 fjernes Navne: MW CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Stiftere: Martin Wendelboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-11 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-11 fjernes Revisor: Steen Fugmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning og udvikling af medarbejdere i private og offentlige virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 tilføjes Vedtægter: 2004-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-30 tilføjes Navne: MW CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-29 fjernes Navne: OMENTOR ApS (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 181, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klosteret 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-28 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2000-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klosteret 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Binavne: OMENTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Direktion: Martin Wendelboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Navne: OMENTOR ApS (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-05-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Revisor: Steen Fugmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Stiftere: Martin Wendelboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)