Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: STM VINDUER A/S. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2016-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: GRAAKJÆR INVEST ApS. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: STM VINDUER A/S. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: NorDan Vinduer A/S. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Simmerbølle Kirkevej 17, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: C.G.E. Holding ApS, J.G.E. Holding ApS, HEMO-GE.ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: H.G.E. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Jesper Graakjær Eriksen, Charlotte Graakjær Eriksen, Henrik Graakjær Eriksen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Stiftere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Direktion: Jesper Graakjær Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Simmerbølle Kirkevej 17, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvænget 5, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: C.G.E. Holding ApS, J.G.E. Holding ApS, HEMO-GE.ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Familien Eriksen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-16 fjernes Legale ejere: C.G.E. Holding ApS, J.G.E. Holding ApS, HEMO-GE.ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-16 tilføjes Direktion: Jesper Graakjær Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-12-16 fjernes Direktion: Henning Graakjær Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber samt drive virksomhed med investering. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-25 tilføjes Legale ejere: C.G.E. Holding ApS, J.G.E. Holding ApS, HEMO-GE.ApS, Familien Eriksen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2017-10-25 fjernes Legale ejere: Henning Graakjær Eriksen, Jesper Graakjær Eriksen, Charlotte Graakjær Eriksen, Henrik Graakjær Eriksen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jesper Graakjær Eriksen, Charlotte Graakjær Eriksen, Henrik Graakjær Eriksen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: Henning Graakjær Eriksen, Jesper Graakjær Eriksen, Charlotte Graakjær Eriksen, Henrik Graakjær Eriksen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-12-15 fjernes Legale ejere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2016-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for STM Vinduer A/S og hermed relaterede virksomheder samt drive virksomhed med investering. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2016-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2016-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2016-10-04 tilføjes Legale ejere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-10-03 fjernes Legale ejere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-10-04 tilføjes Vedtægter: 2016-10-04 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvænget 5, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2009-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2007-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-24)
Den 2001-08-01 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2001-08-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Legale ejere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2000-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for STM Vinduer og Døre A/S samt drive virksomhed med investering (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-07-07 tilføjes Navne: H.G.E. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-07-06 fjernes Navne: H.G.E. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2000-07-07 tilføjes Vedtægter: 2000-07-07 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-07-06 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-01 tilføjes Direktion: Henning Graakjær Eriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-24)
Den 2000-06-01 tilføjes Navne: H.G.E. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2000-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2000-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2000-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-06-01 tilføjes Stiftere: Henning Graakjær Eriksen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2000-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-06)