Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange Gyde 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-21 fjernes Direktion: Lars Simonsen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-21 fjernes Navne: LARS JENSEN FAABORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Stiftere: Lars Simonsen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-26 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-26 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Eva Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange Gyde 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange Gyde 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange Gyde 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Direktion: Lars Simonsen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af fast ejendom, værdipapirer samt kapitalandele i Faaborg Møbelcenter A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Navne: LARS JENSEN FAABORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Stiftere: Lars Simonsen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Vedtægter: 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)