Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Møller | 01.07.2017 | 01.11.2017 | adm. dir |
Jens Høgsberg Kristensen | 01.02.2017 | 30.06.2017 | adm. dir |
Jens Høgsberg Kristensen | 01.07.2004 | 01.10.2012 | direktion |
Henrik Brændgaard | 22.04.2004 | 23.01.2017 | direktion |
Henry Madsen | 05.07.2000 | 01.08.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Søndergaard Hansen | 27.05.2014 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Herluf Bæk Tang | 17.06.2010 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Per Bjerke Hansen | 29.04.2010 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Per Bjerke Hansen | 01.01.2009 | 29.04.2010 | suppleant |
Poul Raaballe | 29.05.2006 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Kay Laursen | 29.05.2006 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Finn Arne Jensen | 20.06.2002 | 27.05.2014 | bestyrelse |
Poul Skaarup Bindesbøl | 05.07.2000 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Svend Henry Mathiassen | 05.07.2000 | 01.11.2017 | formand |
Peder Sandfeld Jensen | 05.07.2000 | 01.11.2017 | næstformand |
Christian Moesgaard Therkildsen | 05.07.2000 | 31.12.2008 | bestyrelse |
Per Udsen Pagaard | 05.07.2000 | 29.05.2006 | bestyrelse |
Per Hansen | 05.07.2000 | 29.05.2006 | bestyrelse |
Frank Villy Nielsen | 05.07.2000 | 01.07.2002 | bestyrelse |