Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 1., 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Direktion: Kåre Selvejer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: vinens-verden@vinens-verden.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Navne: VINENS VERDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Stiftere: Peter Thuesen Christensen, Kåre Selvejer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-18 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-18 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 1., 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: vinens-verden@vinens-verden.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskabet Vinens Verden A/S, og eventuelle øvrige datterselskaber samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-08 tilføjes Vedtægter: 2000-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Direktion: Kåre Selvejer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Navne: VINENS VERDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: Peter Thuesen Christensen, Kåre Selvejer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)