Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jeanette Frederiksen | 30.05.2000 | 07.10.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DOMUS CONDO S.G.D. ApS (CVR 36963514) | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | 30.05.2000 | 90,00-99,99% | 90,00-99,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
GEFION & DOMUS ApS (CVR 27401473) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 14.10.2003 | 02.12.2022 | 100,00% | 100,00% |