Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 35, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-15 fjernes Direktion: Eric Alan Rapp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-15 fjernes Navne: RAPP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Revisor: Henning Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Stiftere: Eric Alan Rapp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 35, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Eckersbergsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-28)
Den 2000-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eckersbergsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-28)
Den 2000-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Webersgade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Webersgade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Direktion: Eric Alan Rapp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i selskabet SOUNDSOURCESYSTEMS ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Navne: RAPP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Revisor: Henning Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Stiftere: Eric Alan Rapp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Vedtægter: 2000-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)