Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-05 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2006-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 23, 1., 2300 København S (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2006-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: pia@teamcactus.dk (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2006-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2006-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for produktion og finansiering af film og anden i forbindlese hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Navne: FILM OG LYDHOLM ApS (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-05-23 fjernes Navne: FILM OG LYDHOLM A/S (offentliggjort 2006-02-01)
Den 2006-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Vedtægter: 2006-05-24 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-04)
Den 2006-05-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2006-05-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Bernt Sanders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-01 tilføjes Navne: FILM OG LYDHOLM A/S (offentliggjort 2006-02-01)
Den 2006-02-01 fjernes Binavne: TVPEOPLE A/S, GAMEPEOPLE A/S, FORMATPEOPLE A/S, ENTERTAINMENTPEOPLE A/S, ANIMATIONPEOPLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 fjernes Navne: FILMPEOPLE A/S (offentliggjort 2000-12-07)
Den 2005-04-21 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Revisor: I/S AF 17. OKTOBER, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyrnberggade 23, 1., 2300 København S (offentliggjort 2004-02-06)
Den 2004-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 2300 København S (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-11 tilføjes Revisor: Sven Halberg ApS, I/S AF 17. OKTOBER, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sven Halberg ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Jongdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-24 fjernes Bestyrelse: Michael Boe Aagaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jenagade 22, 2300 København S (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2002-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2000-12-07)
Den 2002-12-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hilden Lydholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Malby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-11 fjernes Bestyrelse: Henrik Dyring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2000-12-07)
Den 2000-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Dyring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-04 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-04 tilføjes Direktion: Thomas Hilden Lydholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-04 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-04 tilføjes Navne: FILMPEOPLE A/S (offentliggjort 2000-12-07)
Den 2000-12-03 fjernes Navne: GFKJURA 885 A/S (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2000-12-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Legale ejere: HILDEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2000-10-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Hilden Lydholm (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2000-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-21 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-21 tilføjes Binavne: TVPEOPLE A/S, GAMEPEOPLE A/S, FORMATPEOPLE A/S, ENTERTAINMENTPEOPLE A/S, ANIMATIONPEOPLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2000-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2000-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Navne: GFKJURA 885 A/S (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2000-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2000-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)