Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: mail@advokathuset.eu (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Legale ejere: TANGHOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Navne: TANGHOLM EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Stiftere: TANGHOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-07-28 fjernes Bestyrelse: Torsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-25 tilføjes Bestyrelse: Torsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-01 fjernes Bestyrelse: Arne Christian Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-28 fjernes Direktion: Arne Christian Holm (direktør) (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-25 tilføjes Direktion: Arne Christian Holm (direktør) (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-07-01 fjernes Direktion: Arne Christian Holm (adm. dir) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-12-14 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-12-14 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@advokathuset.eu (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 183, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2015-01-16 tilføjes Bestyrelse: Torsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-01-16 fjernes Bestyrelse: Bent Elvig Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Direktion: Arne Christian Holm (adm. dir) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-01-16 fjernes Direktion: Bent Elvig Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-01-16 tilføjes Vedtægter: 2015-01-16 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-06-30 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-01-19)
Den 2005-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2005-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 183, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2005-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-17 tilføjes Bestyrelse: Bent Elvig Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 tilføjes Direktion: Peter Tang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 fjernes Direktion: Peter Tang Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2005-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2005-03-17 tilføjes Navne: TANGHOLM EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2005-03-16 fjernes Navne: TANGHOLM EJENDOM ApS (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2005-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2005-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2004-12-31 tilføjes Legale ejere: TANGHOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2004-11-18 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@tangholm.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tangholm.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-01-19)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: TANGHOLM EJENDOM ApS (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Stiftere: TANGHOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)