Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Per Møller Pedersen | 14.07.2000 | 08.02.2021 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mads Gregersen | 11.03.2020 | 08.02.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Boet efter Per Møller Pedersen | 31.03.2018 | 11.03.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Per Møller Pedersen | 14.07.2000 | 31.03.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
PER MØLLER PEDERSEN A/S (CVR 16229539) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 14.07.2000 | 07.05.2019 | 100,00% | 100,00% |