Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Binavne | ||||
Bestyrelse | Navne | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 26, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 26, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 26, 3. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Solmarksvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solmarksvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solmarksvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-01-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solmarksvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2014-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 11, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-06-26)
Den 2013-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-29 tilføjes Vedtægter: 2013-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 fjernes Revisor: Stig Hansen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 11, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-06-26)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 4, 3. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2010-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegade 4, 3. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2010-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Solmarksvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2008-12-15 tilføjes Binavne: ADMINISTRATIONSSELSKABET BJARNE BERTELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Bestyrelse: Jens Michael Sangill Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-05 fjernes Bestyrelse: Anna Marie Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET PROPERTY ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-11-04 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET PROPERTY A/S (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2008-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-11-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: REVISIONSFIRMAET BJARNE BERTELSEN ApS (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Marie Bertelsen (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2006-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solmarksvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 11, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 11, st., 8000 Århus C (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havkærvej 83, 1., 8381 Tilst (offentliggjort 2004-04-12)
Den 2006-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Michael Sangill Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-01 fjernes Bestyrelse: Christian Skriver Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: Stig Hansen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Revisor: Morten Toftdahl Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-13)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2001-10-05)
Den 2001-10-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2001-10-05)
Den 2001-10-04 fjernes Hovedbranche: Hoteller uden restauration (offentliggjort 2001-10-05)
Den 2001-06-15 tilføjes Hovedbranche: Hoteller uden restauration (offentliggjort 2001-10-05)
Den 2001-06-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havkærvej 83, 1., 8381 Tilst (offentliggjort 2004-04-12)
Den 2000-06-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Skriver Bertelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Bjarne Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET PROPERTY A/S (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: Morten Toftdahl Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Stiftere: Bjarne Bertelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)