Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje og formueadministration. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2000-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: GØR DET SELV SHOP. AMAGERCENTRET ApS. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2010-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TÅRNBY TORV ISENKRAM ApS. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2011-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: AMAGER ISENKRAM ApS. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2014-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DIN ISENKRÆMMER CITY 2 ApS. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2014-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DIN ISENKRÆMMER SPINDERIET ApS. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-28 fjernes Bestyrelse: Finn Hasselriis (formand) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-13 tilføjes Bestyrelse: Wannapha Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-12 fjernes Bestyrelse: Wannapha Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helder Alle 8, 2791 Dragør (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnby Torv 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: wannapa.2504@hotmail.com (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: tti@amagerisenkram.dk (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Direktion: Wannapha Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Direktion: Jesper Kryger Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-01-28 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-28 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-20 fjernes Bestyrelse: Martin Lundhøj Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-10-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Lundhøj Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-10-29 tilføjes Direktion: Jesper Kryger Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-10-29 fjernes Direktion: Henrik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-10-20 tilføjes Legale ejere: Wannapha Jørgensen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-10-20 fjernes Legale ejere: Henrik Jørgensen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-10-20 tilføjes Reelle ejere: Wannapha Jørgensen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-10-20 fjernes Reelle ejere: Henrik Jørgensen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: tti@amagerisenkram.dk (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-08-25)
Den 2006-12-20 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2006-12-20 fjernes Revisor: JF Investeringsselskab ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnby Torv 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2001-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnby Torv 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnby Torv 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Henrik Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere datterselskaber indenfor detailsalg af isenkræmmerartikler og deraf følgende eller beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-08-25)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Jørgensen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET HJ ApS (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-06-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jørgensen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: JF Investeringsselskab ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Stiftere: Henrik Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2000-06-30 tilføjes Vedtægter: 2000-06-30 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)