Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelstrupvej 34, 2. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-06 fjernes Bestyrelse: David Grooms (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Direktion: Warren Weiner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-06 fjernes Navne: ZUCOTTO WIRELESS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-11-07)
Den 2002-11-18 tilføjes Bestyrelse: David Grooms (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Bestyrelse: Mark Wells (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-18 tilføjes Direktion: Warren Weiner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Direktion: Danny van der Poel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelstrupvej 34, 2. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-18 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2000-09-01 tilføjes Bestyrelse: Mark Wells (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Danny van der Poel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af produkter til telekommunikationssektoren og andre områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: ZUCOTTO WIRELESS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Vedtægter: 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-31 fjernes Navne: SCSK 5395 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-11-07)
Den 2000-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Navne: SCSK 5395 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)