Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 01.07.2000 | 20.10.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Søgaard | 29.11.2002 | 25.10.2004 | bestyrelse |
Jesper Holm Nielsen | 29.11.2002 | 25.10.2004 | bestyrelse |
Ana Greta Mengs y Jacobsen | 29.11.2002 | 25.10.2004 | formand |
Steen Henning Halmind | 20.10.2000 | 29.11.2002 | bestyrelse |
Nikolaj Otto Bjørnholm | 20.10.2000 | 29.11.2002 | bestyrelse |
Henry S Leijdesdorff | 20.10.2000 | 29.11.2002 | formand |