Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Navne: NORDIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2003-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2003-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-03-29)
Den 2003-09-04 tilføjes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Direktion: Lars Phillip Comerford (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og finansiel altivitet gennem investeringer i andre selskaber samt at drive anden virksomhed, der efter direktørens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Vedtægter: 2003-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2001-03-29)
Den 2001-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 3., 1100 København K (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2000-12-15 fjernes Direktion: Lise Krøjer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 3., 1100 København K (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2000-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 tilføjes Direktion: Lise Krøjer Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Navne: NORDIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1637 (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-09-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1637 (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)