Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-20 fjernes Direktion: Ingeborg Langkjær (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2000-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LUNDORF & LANGKJÆR ApS. (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2007-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: EIRA RADIOLOGISK CENTER A/S. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-01-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-01-06 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jennumvej 73, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-08-09)
Den 2010-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 12, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2008-01-11 tilføjes Legale ejere: LANGKJÆR HOLDING II ApS, LUNDORF HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2008-01-11 tilføjes Reelle ejere: Ingeborg Langkjær, Erik Lundorf (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-09-19)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingselskab samt besidde og drive udlejningsvirksomhed med aktier, herunder MR-scanner til brug for MR-Klinikken etableret af selskabets datterselskab, Lundorf & Langkjær ApS (MR-Klinikken) samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2006-09-27 tilføjes Vedtægter: 2006-09-27 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2006-01-13 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 12, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2005-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 149, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoleparken 149, 8330 Beder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Ingeborg Langkjær (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-09-19)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: LUNDORF & LANGKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Stiftere: Ingeborg Langkjær, Erik Lundorf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-21)