Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 fjernes Navne: B OG B, SVENDBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Stiftere: Karin Leveau Fønstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 fjernes Direktion: Ulla Bente Mannbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Direktion: Ulla Bente Mannbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Direktion: Elsebeth Machholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Revisor: Erik Bøgild Reinsborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Direktion: Karin Leveau Fønstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Karin Leveau Fønstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: Karin Leveau Fønstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Navne: B OG B, SVENDBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Revisor: Erik Bøgild Reinsborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Vedtægter: 2000-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)