Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-12-31 tilføjes Interessenter: Jørgen Peter Grønnemark (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-30 fjernes Interessenter: Doris Trærup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peter Grønnemark (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Doris Trærup (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fisk- og vildtforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vellingvej 55, 8654 Bryrup (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vellingvej 55, 8654 Bryrup (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vellingvej 55, 8654 Bryrup (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Højagervej 23, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 23, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fisk- og vildtforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Interessenter: Malene Jung Grønnemark, Doris Trærup (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-08-01 tilføjes Navne: Fiskerøgeriet I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Reelle ejere: Doris Trærup, Malene Jung Grønnemark (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2000-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)