Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-10-13 fjernes Binavne: IPARES INTERNET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 fjernes Bestyrelse: Benjamin Frimann Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Direktion: Benjamin Frimann Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 fjernes Navne: IPARES DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Revisor: John Benny Schmidt-Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 01.11.1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere, udvikle og drive virksomhed indenfor IT-branchen, herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Vedtægter: 2001-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 fjernes Binavne: BELLCOM INTERNET A/S, BELLCOM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-16 tilføjes Navne: IPARES DANMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-15 fjernes Navne: BELLCOM A/S (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Frimann Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Binavne: BELLCOM INTERNET A/S, BELLCOM A/S, IPARES INTERNET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Direktion: Benjamin Frimann Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Navne: BELLCOM A/S (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Revisor: John Benny Schmidt-Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 01.11.1988 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)