Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Boven 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Bjerregaard Thrane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Direktion: Charly Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 fjernes Navne: A/S OILPOWER HYDRAULICS HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Stiftere: Jørgen Allermand Eriksen, Jens Kristian Bjerregaard Thrane, Hardy Jeremiassen, Charly Henning Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: oilpower@oilpower.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2000-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: oilpower@oilpower.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boven 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristian Bjerregaard Thrane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Direktion: Charly Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og andre værdipapirer samt formueinvestering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Navne: A/S OILPOWER HYDRAULICS HOLDING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Stiftere: Jørgen Allermand Eriksen, Jens Kristian Bjerregaard Thrane, Hardy Jeremiassen, Charly Henning Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Vedtægter: 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)