Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2004-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Direktion: Albert Manfred Uhlemayr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Navne: PRINTCHEM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding aktiviteter, herunder yde kreditter og optage lån samt foretage investeringer i underliggende selskaber og yde internationale konsulentydelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet lader sig tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 tilføjes Vedtægter: 2004-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 tilføjes Direktion: Albert Manfred Uhlemayr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Direktion: Jens Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-25 fjernes Bestyrelse: Christoph Meinrad Kleindienst (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-03-14 tilføjes Bestyrelse: Christoph Meinrad Kleindienst (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-14 fjernes Direktion: Christoph Meinrad Kleindienst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 tilføjes Direktion: Jens Frederik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-13 fjernes Direktion: Luc Louis Egied Hollman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 tilføjes Direktion: Luc Louis Egied Hollman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 tilføjes Navne: PRINTCHEM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-09 fjernes Navne: VICH-M 5140 ApS (offentliggjort 2000-07-14)
Den 2000-10-10 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-10 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: VICH-M 5140 ApS (offentliggjort 2000-07-14)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)