Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Maali-Hansen(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gemma Maria Lalanda Sanmiguel(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Frank Maali-Hansen | 15.08.2020 | Tordenskjoldsgade 26, 1055 København K |
Gemma Maria Lalanda Sanmiguel | 20.10.2022 | Grundtvigs Sidevej 5, 1865 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MAALI & LALANDA A/S | 25502728 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.06.2002 | 9,68 (km) | Skt Annæ Gade 57, 1416 København K | Dalgas Boulevard 56, 2000 Frederiksberg |
07.06.2012 | 6,80 (km) | Dalgas Boulevard 56, 2000 Frederiksberg | Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K |
10.06.2014 | 5,69 (km) | Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K | Kronprinsensvej 3, 2000 Frederiksberg |
12.08.2020 | 7,69 (km) | Kronprinsensvej 3, 2000 Frederiksberg | Tordenskjoldsgade 26, 1055 København K |
MAALI & LALANDA A/S. |
Sidst opdateret den 17.08.2000 og angivet som gældende fra 12.07.2000 (8837 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
M Aalborg 2020 ApS | 41560274 |
Maale Ejendomme ApS | 42660825 |
Maale Entreprise ApS | 42927783 |
Maal Holding ApS | 42496030 |
MAALI & LALANDA A/S | 25502728 |
Maalia Lynge Yoga | 41632135 |
MAALI HOLDING ApS | 36430346 |
Maalik ApS | 40462864 |
Maaling Avl & opformering v/Claus Petersen | 33854293 |
Maallim Yosuf | 43542052 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Maali-Hansen(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gemma Maria Lalanda Sanmiguel(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Maali-Hansen(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gemma Maria Lalanda Sanmiguel(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 2 | 2 | 1 | 4 |
Pct. | 22 % | 22 % | 11 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |