Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 41, kl., 1453 København K (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranemosevej 23, 3660 Stenløse (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2002-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RUBÆK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: christianrubaek@hotmail.com (offentliggjort 2013-08-23)
Den 2013-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranemosevej 23, 3660 Stenløse (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2013-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydensbergvej 11, 3660 Stenløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-05-23 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Navne: RUBÆK & CO. HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2010-12-09 fjernes Navne: RUBÆK OG CO. HOLDING ApS (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2010-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Vedtægter: 2010-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Bestyrelse: Ole Rubæk Andreasen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-02 tilføjes Legale ejere: Christian Rubæk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2008-01-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Rubæk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydensbergvej 11, 3660 Stenløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydensbergvej 11, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-12 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Revisor: Steffen Demuth Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydensbergvej 11, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Rubæk Andreasen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-12 tilføjes Direktion: Christian Rubæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Navne: RUBÆK OG CO. HOLDING ApS (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2000-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Revisor: Steffen Demuth Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Stiftere: Ole Rubæk Andreasen, Christian Rubæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2000-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)