Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Laila Hoffmann | 18.12.2014 | bestyrelse |
Janick Cordt Hansen | 27.11.2007 | bestyrelse |
Jørgen Hansen | 20.06.2000 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Christensen | 20.03.2017 | 14.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Holden Christensen | 18.12.2014 | 31.03.2019 | bestyrelse |
Thomas Holt | 18.12.2014 | 10.12.2015 | bestyrelse |
Herman Madsen Pedersen | 27.11.2007 | 31.03.2019 | bestyrelse |
Jenny Inga Hansen | 20.06.2000 | 27.11.2007 | bestyrelse |
Ina Hansen | 20.06.2000 | 27.11.2007 | bestyrelse |