Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Bjerregaard Sivertsen | 06.08.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Agerholm | 22.03.2018 | 06.08.2018 | direktør |
Poul Erik Jessen | 02.10.2017 | 22.03.2018 | direktør |
Bent Agerholm | 01.08.2017 | 02.10.2017 | direktør |
Klaus Winther | 02.06.2014 | 01.08.2017 | direktør |
Ole Toft Frederiksen | 01.11.2009 | 02.06.2014 | adm. dir |
Christian Janner Olesen | 01.01.2009 | 24.02.2009 | adm. dir |
Henrik Præstegaard | 01.05.2001 | 01.11.2009 | direktør |
Søren Thomas Nielsen | 21.06.2000 | 01.05.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Hieronymus Stenger | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Susanna Elisabeth Hybholt | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Agerholm | 06.08.2018 | formand |
Finn Andersen | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Nedergaard Hansen | 06.08.2018 | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bent Agerholm | 22.03.2018 | 05.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Nedergaard Hansen | 22.03.2018 | 05.08.2018 | formand |
Lone Elise Hjort Nielsen | 02.10.2017 | 22.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Agerholm | 02.10.2017 | 21.03.2018 | formand |
Carsten Nedergaard Hansen | 01.08.2017 | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Agerholm | 01.08.2017 | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lone Elise Hjort Nielsen | 01.08.2017 | 01.10.2017 | formand |
Klaus Winther | 02.06.2014 | 01.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Toft Frederiksen | 24.02.2009 | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bent Agerholm | 01.01.2009 | 31.07.2017 | formand |
Christian Janner Olesen | 01.01.2009 | 24.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lone Elise Hjort Nielsen | 18.06.2008 | 31.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Berthelsen | 25.03.2008 | 01.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Rene Johnny Larsen | 25.03.2008 | 01.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Præstegaard | 25.08.2005 | 01.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Guttorm | 25.08.2005 | 18.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peder Offer Madsen | 12.05.2004 | 25.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Arne Eriksen | 12.05.2004 | 25.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Sven Erik Bohnsen | 12.05.2004 | 25.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jan Behrens Madsen | 12.05.2004 | 23.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Schack | 26.03.2003 | 12.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Overgaard | 26.03.2003 | 12.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Arne Anton Clausen | 01.01.2001 | 01.09.2007 | formand |
Ove Nielsen | 21.06.2000 | 12.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Leif Henriksen | 21.06.2000 | 12.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peder Offer Madsen | 21.06.2000 | 26.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Poul Nielsen | 21.06.2000 | 26.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Ove Andersen | 21.06.2000 | 01.01.2001 | formand |