Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovledet 61, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Direktion: Torben Larsen (direktion) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-06 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Legale ejere: Torben Larsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Navne: TL ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Reelle ejere: Torben Larsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Stiftere: Torben Larsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovledet 61, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovledet 61, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovledet 61, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovledet 61, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovledet 61, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Store Dyrehave 24, st. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Store Dyrehave 24, st. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 tilføjes Direktion: Torben Larsen (direktion) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-06 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Legale ejere: Torben Larsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Navne: TL ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Reelle ejere: Torben Larsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 tilføjes Stiftere: Torben Larsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Vedtægter: 2000-07-06 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2000-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)