Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 1620 København V (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Direktion: Lasse Have (direktion) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Legale ejere: L. HAVE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Navne: EFACE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Reelle ejere: Lasse Have (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Stiftere: T. HAVE ApS, L. HAVE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-10-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 1620 København V (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 28, 1., 2200 København N (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grafisk design- og reklamevirksomhed og andet dermed efter direktionens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2013-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2013-11-06 tilføjes Vedtægter: 2013-11-06 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2013-11-06 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-22 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2011-09-21 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 28, 1., 2200 København N (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2009-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mars Alle 52 th., 2860 Søborg (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mars Alle 52 th., 2860 Søborg (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghave Park 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2009-03-27)
Den 2009-06-03 tilføjes Legale ejere: L. HAVE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2009-06-03 tilføjes Reelle ejere: Lasse Have (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2009-06-03 fjernes Direktion: Thomas Have (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghave Park 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2009-03-27)
Den 2009-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. op.1., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-20 tilføjes Navne: EFACE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2008-02-19 fjernes Navne: HAVE BROS. ApS (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-08-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-08-31)
Den 2004-07-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. op.1., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Direktion: Thomas Have (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Navne: HAVE BROS. ApS (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Stiftere: T. HAVE ApS, L. HAVE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-17)