Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyndby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Gilbert Joseph l'Hommelais (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-10 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Legale ejere: VOILÁ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Navne: LB INVEST DK ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Reelle ejere: Gilbert Joseph l'Hommelais (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Stiftere: VOILÁ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme samt at opføre, sælge, revovere og besidde fast ejendom samt andre efter ledelsens skøn beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyndby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2007-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: August Gardes Vej 1, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Direktion: Gilbert Joseph l'Hommelais (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-11-10 fjernes Stiftere: L'EQUILIBRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: August Gardes Vej 1, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-10 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Legale ejere: VOILÁ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Navne: LB INVEST DK ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Reelle ejere: Gilbert Joseph l'Hommelais (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-10 tilføjes Stiftere: VOILÁ HOLDING ApS, L'EQUILIBRE A/S (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2000-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-03)