Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Binavne | ||||
Bibranche | Kontaktoplysninger | Navne | Årsbeskæftigelse | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Bestyrelse: Lise Tange (suppleant) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-17 fjernes Bestyrelse: Finn Østergaard Jeppesen (suppleant) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Bestyrelse: Jacob Thomsen (suppleant) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2006-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2010-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NETSELSKABET ELVÆRK A/S. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2010-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: THY-MORS ENERGI ADMINISTRATION A/S. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2010-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JYSK ENERGI FIBERNET A/S. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2011-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RGT HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THY-MORS ENERGI HANDEL A/S. (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2015-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holdingselskabet af 6. maj 2015 A/S. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2018-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENERGRID A/S. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2019-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thy-Mors Energi Produktion A/S. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2021-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FC Thy Holding A/S. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Højer Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 fjernes Bestyrelse: Peter Hermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvevej 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. har indflydelse, herunder Thy-Mors Energi Elnet A/S, ENERGRID A/S, Thy-Mors Energi Fibernet A/S og Thy-Mors Energi Produktion A/S. Selskabets formål er herudover at drive egen virksomhed og alene eller sammen med andre på kommercielle vilkår at yde teknisk og administrativ service og andet arbejde for ejerselskabet, selskaber tilknyttet ejerselskabet samt andre. Selskabet kan endvidere eje ejendomme, der anvendes af eller planlægges at skulle anvendes af Thy-Mors Energi A.M.B.A. og med dette selskab koncernforbundne selskaber samt selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. direkte eller indirekte har ejerandele eller interesse i. Efter bestyrelsens beslutning kan aktiviteter udskilles helt eller delvist i særskilte selskaber. (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-06-14 tilføjes Bestyrelse: Lise Tange (suppleant) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2022-06-14 fjernes Bestyrelse: Claus Grothe Rysgaard (suppleant) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Bendt Bruun (suppleant) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 fjernes Bestyrelse: Erik Odgaard (suppleant) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. har indflydelse, herunder Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thy-Mors Energi Handel A/S, ENERGRID A/S, Thy-Mors Energi Fibernet A/S og Thy-Mors Energi Produktion A/S. Selskabets formål er herudover at drive egen virksomhed og alene eller sammen med andre på kommercielle vilkår at yde teknisk og administrativ service og andet arbejde for ejerselskabet, selskaber tilknyttet ejerselskabet samt andre. Selskabet kan endvidere eje ejendomme, der anvendes af eller planlægges at skulle anvendes af Thy-Mors Energi A.M.B.A. og med dette selskab koncernforbundne selskaber samt selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. direkte eller indirekte har ejerandele eller interesse i. Efter bestyrelsens beslutning kan aktiviteter udskilles helt eller delvist i særskilte selskaber. (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2020-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med næstformanden for bestyrelsen eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 tilføjes Bestyrelse: Erik Odgaard (suppleant) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-06-19 fjernes Bestyrelse: Carl Georg Lyngs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-18 fjernes Bestyrelse: Claus Grothe Rysgaard (suppleant) (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. har indflydelse, herunder Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thy-Mors Energi Handel A/S, Thy-Mors Energi Service A/S, Thy-Mors Energi Fibernet A/S og Thy Mors Energi Administration A/S. Selskabets formål er herudover at drive egen virksomhed og alene eller sammen med andre på kommercielle vilkår at yde teknisk og administrativ service og andet arbejde for ejerselskabet, selskaber tilknyttet ejerselskabet samt andre. Selskabet kan endvidere eje ejendomme, der anvendes af eller planlægges at skulle anvendes af Thy-Mors Energi A.M.B.A. og med dette selskab koncernforbundne selskaber samt selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. direkte eller indirekte har ejerandele eller interesse i. Efter bestyrelsens beslutning kan aktiviteter udskilles helt eller delvist i særskilte selskaber. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-05-23 tilføjes Bestyrelse: Claus Grothe Rysgaard (suppleant) (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Søren Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Krøyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Lyndrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-13 fjernes Bestyrelse: Karl Bennedsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Lars Peter Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Jens Søgaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2016-06-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-27 tilføjes Bestyrelse: Robert Hove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 tilføjes Bestyrelse: Ulf Ørsøe Nyborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 fjernes Bestyrelse: Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 tilføjes Bestyrelse: Anton Kirk Toft (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Bestyrelse: Lejf Berntsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-14 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Krøyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i selskaber, hvor Thy-Mors Energi A.M.B.A. har indflydelse, herunder Thy-Mors Energi Elnet A/S, Thy-Mors Energi Elsalg A/S, Thy-Mors Energi Service A/S og Thy-Mors Energi Fibernet A/S. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2010-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-24 tilføjes Legale ejere: THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2010-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med næstformanden for bestyrelsen eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2010-06-24 tilføjes Vedtægter: 2010-06-24 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2010-06-17 tilføjes Bestyrelse: Carl Georg Lyngs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Binavne: THY-MORS ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-05-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Aalund Søholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-20 fjernes Bestyrelse: Freddy Frost (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-20 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: post@thymors.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-05-03 tilføjes Bestyrelse: Lejf Berntsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: post@thymors.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2003-12-31 tilføjes Bestyrelse: Freddy Frost (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Robert Hove (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Navne: THY-MORS ENERGI HOLDING A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-30 fjernes Navne: THY OG MORS NET HOLDING A/S (offentliggjort 2002-04-10)
Den 2003-12-31 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2003-12-31 fjernes Revisor: SYDTHY REVISIONSKONTOR I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-22 tilføjes Navne: THY OG MORS NET HOLDING A/S (offentliggjort 2002-04-10)
Den 2002-03-21 fjernes Navne: THY-MORS ENERGI A/S (offentliggjort 2000-08-03)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Poulsen Rask (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 fjernes Bestyrelse: Bernhard Tophus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-01 tilføjes Bibranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-28)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2000-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 107, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2000-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 106, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-08-03)
Den 2000-06-29 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsøvej 106, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bernhard Tophus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Binavne: THY-MORS ENTREPRISE A/S, TME HOLDING A/S, THY-MORS ELFORSYNING ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Jørgen Aalund Søholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: THY-MORS ENERGI A/S (offentliggjort 2000-08-03)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: SYDTHY REVISIONSKONTOR I/S, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: Thy Højspændingsværk, Morsø Elforsyning (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)