Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Lynge Petersen | 01.04.2001 | 25.04.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Bo Asbjørn de Teilman Hald | 15.03.2013 | 25.04.2014 | bestyrelse |
Birgitte Koch | 15.03.2013 | 25.04.2014 | suppleant |
Marianne Dencker Nielsen | 16.03.2012 | 25.04.2014 | bestyrelse |
Merete Christensen | 16.03.2012 | 25.04.2014 | suppleant |
Steffen Bo Asbjørn de Teilman Hald | 16.03.2012 | 15.03.2013 | suppleant |
Lars Foged | 01.03.2011 | 25.04.2014 | bestyrelse |
Camilla Bangert | 03.04.2009 | 25.04.2014 | bestyrelse |
Lene Kæstel | 03.04.2009 | 15.03.2013 | bestyrelse |
Anne-Marie Kissmeyer | 03.04.2009 | 27.11.2012 | suppleant |
Lene Kæstel | 03.04.2009 | 03.04.2009 | suppleant |
Poul Henning Due | 01.07.2007 | 25.04.2014 | bestyrelse |
Lene Bjerring Damgaard | 02.04.2007 | 25.04.2014 | bestyrelse |
Bent Hougaard | 16.03.2007 | 16.03.2012 | bestyrelse |
Bente Møgelhøj | 16.03.2007 | 16.03.2012 | suppleant |
Poul Henning Due | 16.03.2007 | 01.07.2007 | suppleant |
Kirsten Marie Christensen | 25.08.2004 | 16.03.2012 | bestyrelse |
Lene Bjerring Damgaard | 25.08.2004 | 16.03.2007 | suppleant |
Kirsten Marie Christensen | 25.08.2004 | 25.08.2004 | suppleant |
Bo Bjerregaard-Andersen | 27.08.2002 | 16.03.2007 | suppleant |
Grete Kirstine Kristensen | 14.08.2002 | 01.07.2007 | bestyrelse |
Steffen Bo Asbjørn de Teilman Hald | 14.08.2002 | 25.08.2004 | bestyrelse |
Steffen Bo Asbjørn de Teilman Hald | 14.08.2002 | 27.08.2002 | suppleant |
Grete Kirstine Kristensen | 14.08.2002 | 27.08.2002 | suppleant |
Benedikte Lessow | 15.08.2001 | 03.04.2009 | bestyrelse |
Hans Kristian Gade-Kristensen | 15.08.2001 | 16.03.2007 | bestyrelse |
Nils Muldgaard | 15.08.2001 | 16.03.2007 | bestyrelse |
Edvard Baasch | 07.06.2000 | 03.04.2009 | bestyrelse |
Kaj Erik Johansen Linnemann | 07.06.2000 | 27.08.2002 | bestyrelse |
Flemming Lundorf | 07.06.2000 | 27.08.2002 | bestyrelse |
Sten Fregerslev | 07.06.2000 | 15.08.2001 | bestyrelse |
Peter Hostrup | 07.06.2000 | 15.08.2001 | bestyrelse |
Lars Persson | 07.06.2000 | 15.08.2001 | bestyrelse |
Tove Stenvang Lunøe | 07.06.2000 | 15.08.2001 | suppleant |