Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 10, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-10 fjernes Navne: SETO ERHVERV ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-10 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-13 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Direktion: Michael Aage Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Ovesen, Registreret Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-06-10)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2004-06-10)
Den 2004-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 10, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 tilføjes Direktion: Michael Aage Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og investere i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Navne: SETO ERHVERV ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-09-21 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1625 (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2000-09-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Ovesen, Registreret Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Vedtægter: 2000-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1625 (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)