Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Formål | Revisor | Navne | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 6, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegsmarkvej 26, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2000-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: KAMANA HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 tilføjes Vedtægter: 2016-06-08 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegsmarkvej 26, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2010-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 27, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsfiskeri og dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder at eje aktier i fiskeriselskabet Erikke Vad E109 A/S, CVR 30 24 30 21. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Navne: KAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-06)
Den 2009-09-24 fjernes Navne: KIRSTINE THYGESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2009-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Vedtægter: 2009-09-25 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2000-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 27, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 tilføjes Direktion: Svend Erik Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-08-23)
Den 2000-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Legale ejere: KAMANA HOLDING ApS, Svend Erik Petersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2000-07-05 fjernes Legale ejere: KAMANA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2000-07-05 tilføjes Navne: KIRSTINE THYGESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2000-07-05 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Petersen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2000-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Stiftere: Svend Erik Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2000-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)