Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 fjernes Navne: RUDOLF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 fjernes Direktion: Henrik Rudolf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-22 fjernes Revisor: Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Direktion: Henrik Rudolf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for IT-branchen, herunder i form af investeringer i andre selskaber, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Navne: RUDOLF HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-13 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1615 (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2000-09-14 tilføjes Revisor: Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Vedtægter: 2000-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1615 (offentliggjort 2000-08-01)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)