Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 1., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 fjernes Bibranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 fjernes Navne: NORDIC BOOKING CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Revisor: MEBUS & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Stiftere: FAVOR TRAVEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Direktion: Mengmeng Pei (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-28 tilføjes Revisor: MEBUS & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-28 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Direktion: Mengmeng Pei (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Direktion: Hui Zhang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, import og eksport, konsulentvirksomhed navnlig indenfor international teknologi, kultur- og kunstudveksling samt transport og rejsebureauvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Navne: NORDIC BOOKING CENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-22 fjernes Navne: FAVOR GROUP ApS (offentliggjort 2000-07-24)
Den 2001-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 tilføjes Vedtægter: 2001-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 1., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Direktion: Hui Zhang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Navne: FAVOR GROUP ApS (offentliggjort 2000-07-24)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Stiftere: FAVOR TRAVEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)