Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-07 fjernes Binavne: GISION.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nils Koppels Allé 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Navne: GISION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Revisor: Søren Jonassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Stiftere: Knop_Vaerk ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2002-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Bestyrelse: Carsten Erik Holløse (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 fjernes Direktion: Claus Rehfeld Moshøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jørn Grankvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Bestyrelse: John Heebøll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nils Koppels Allé 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2001-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og levere intelligente kortløsninger til eksisterende Internet sider og til det mobile Internet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Vedtægter: 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Bestyrelse: John Heebøll (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Direktion: Claus Rehfeld Moshøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2000-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-12 tilføjes Navne: GISION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-11 fjernes Navne: CEFR 54 ApS (offentliggjort 2000-07-25)
Den 2000-10-12 fjernes Direktion: Michael Birn Knop (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 4., 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 tilføjes Binavne: GISION.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Direktion: Michael Birn Knop (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2001-02-20)
Den 2000-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Navne: CEFR 54 ApS (offentliggjort 2000-07-25)
Den 2000-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Revisor: Søren Jonassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Stiftere: Knop_Vaerk ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)