Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Åløkken 3, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 fjernes Navne: KURT JENSEN, VOGNMANDSFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-17 fjernes Direktion: Kurt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åløkken 3, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Direktion: Kurt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Navne: KURT JENSEN, VOGNMANDSFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 fjernes Navne: SALKMN 212 ApS (offentliggjort 2000-08-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Vedtægter: 2000-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: SALKMN 212 ApS (offentliggjort 2000-08-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)