Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Tousgaard | 31.08.2005 | 18.07.2008 | adm. dir |
Jens Ove Krusaa | 15.12.2000 | 31.08.2005 | direktion |
Erik Jensen | 01.05.2000 | 15.12.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Britta Køster | 24.11.2005 | 18.07.2008 | bestyrelse |
Karl-Gustav Jensen | 24.11.2005 | 18.07.2008 | formand |
Henning Hummelmose | 15.10.2002 | 24.11.2005 | formand |
Robert Andersen | 27.08.2002 | 18.07.2008 | bestyrelse |
Frede Clausen | 15.12.2000 | 18.07.2008 | bestyrelse |
Per Søndergaard Pedersen | 15.12.2000 | 27.08.2002 | bestyrelse |